Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KLIMAFLEX ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2012-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: CK EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2013-10-02 sletter virksomheden Ejerskaber: GS-selskabet ApS 2018. (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2016-03-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Replate ApS. (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-08-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KJKA Holding ApS. (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2018-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CK EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-09-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Uvelse ApS. (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-12-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-19 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-03-16 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-03-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2013-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde anparter og aktier i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 tilføjes Vedtægter: 2013-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 fjernes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hermann Justvej 5, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-29 tilføjes Direktion: Kenn Hertzman Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2011-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Legale ejere: Kenn Hertzman Jørgensen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2011-04-29 tilføjes Navne: HERTZMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2011-05-03)
Den 2011-04-29 tilføjes Reelle ejere: Kenn Hertzman Jørgensen (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2011-04-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Stiftere: Kenn Hertzman Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-05-03)
Den 2011-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)