Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Dekret | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Formål | Tegningsregel | Navne | ||||
Bibranche | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2022-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-06 fjernes Bestyrelse: Jørn Jensen Bach (formand) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-06 fjernes Direktion: Ditte Bach (direktør) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-06 fjernes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 Statstidende Dekret
Den 2022-08-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-29 tilføjes Legale ejere: DBBI Holding ApS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-10-29 fjernes Legale ejere: JØRN BACH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-10-28 fjernes Legale ejere: DBBI Holding ApS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-10-29 tilføjes Reelle ejere: Ditte Bach (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-10-28 fjernes Reelle ejere: Ditte Bach (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-06-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-11 tilføjes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-06-11 tilføjes Vedtægter: 2021-06-11 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 37, st. th., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-04-17)
Den 2021-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 29, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-04-17)
Den 2021-04-17 tilføjes Hjemmeside: www.babyinstituttet.dk (offentliggjort 2021-04-17)
Den 2021-04-17 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@babyinstituttet.dk (offentliggjort 2021-04-17)
Den 2021-04-14 tilføjes Reelle ejere: Ditte Bach (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-04-14 fjernes Reelle ejere: Charlotte Rigmor Utzon (offentliggjort 2021-04-17)
Den 2021-04-13 fjernes Reelle ejere: Ditte Bach (offentliggjort 2021-04-17)
Den 2021-04-14 fjernes Bestyrelse: Charlotte Rigmor Utzon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 29, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-04-17)
Den 2019-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 37, 8370 Hadsten (offentliggjort 2019-08-03)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-21 tilføjes Binavne: Det Private Barselshotel ApS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 fjernes Binavne: BABY INSTITUTTET ApS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed, der formidler viden og leverer undervisning, pleje og omsorg relateret til graviditet, fødsel, amning og barselstiden samt dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2017-09-12 tilføjes Bestyrelse: Stig Christian Gøte (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2017-09-12 tilføjes Navne: Baby Instituttet ApS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-11 fjernes Navne: DET PRIVATE BARSELSHOTEL ApS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-12 tilføjes Vedtægter: 2017-09-12 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-09-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentbistand, pleje og omsorg relateret til graviditet, fødsel og barsel samt dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2013-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem i forening (dvs. af 2 personer). (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2013-10-27 tilføjes Vedtægter: 2013-10-27 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2013-10-27 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 37, 8370 Hadsten (offentliggjort 2019-08-03)
Den 2012-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 110, 1. th., 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 110, 1. th., 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-01 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Rigmor Utzon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler (offentliggjort 2011-05-04)
Den 2011-05-01 tilføjes Binavne: BABY INSTITUTTET ApS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2011-05-01 tilføjes Direktion: Ditte Bach (direktør) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Hovedbranche: Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv. (offentliggjort 2011-05-04)
Den 2011-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Legale ejere: DBBI Holding ApS, JØRN BACH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2011-05-01 tilføjes Navne: DET PRIVATE BARSELSHOTEL ApS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2011-05-01 tilføjes Reelle ejere: Ditte Bach, Charlotte Rigmor Utzon (offentliggjort 2021-04-17)
Den 2011-05-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2011-05-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Stiftere: JØRN BACH HOLDING ApS, DBBI Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-05-02)
Den 2011-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-09)