Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-04-26 sletter virksomheden Ejerskaber: F10 FINANS ApS. (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2011-10-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: F10 DANMARK ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2013-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: F10 FINANS ApS. (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-03-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jessen & Jessen Holding ApS. (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-18 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-12-17 tilføjes Direktion: Kim Bildsøe Jessen (direktør) (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Kim Bildsøe Jessen (direktion) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongshøj 15, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2018-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bustrupvej 43, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2018-06-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og eje aktier og anparter i andre selskaber samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2013-05-29 tilføjes Vedtægter: 2013-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 fjernes Revisor: Mentor TM registreret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bustrupvej 43, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2011-04-26 tilføjes Direktion: Kim Bildsøe Jessen (direktion) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2011-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-05-02)
Den 2011-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Legale ejere: Kim Bildsøe Jessen (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2011-04-26 tilføjes Navne: KIM BILDSØE JESSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2011-05-02)
Den 2011-04-26 tilføjes Reelle ejere: Kim Bildsøe Jessen (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2011-04-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Revisor: Mentor TM registreret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Stiftere: Kim Bildsøe Jessen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-05-02)
Den 2011-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)