Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevej 40, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-15 fjernes Direktion: Torben Lindbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-15 fjernes Navne: FAMILIE DL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Stiftere: Torben Lindbjerg, Torben Lauge Dencker, Søren Haubro, Klaus Georg Christiansen, Kenneth Sandholdt Jacobsen, Jacob Jørgen Kjær Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 40, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-15 tilføjes Direktion: Torben Lindbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i selskabet Familiedyrlægerne A/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Navne: FAMILIE DL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Stiftere: Torben Lindbjerg, Torben Lauge Dencker, Søren Haubro, Klaus Georg Christiansen, Kenneth Sandholdt Jacobsen, Jacob Jørgen Kjær Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Vedtægter: 2011-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)