Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engskiftevej 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 65, 3. th., 1260 København K (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-03 tilføjes Kontaktoplysninger: ck@nordichotelconsulting.com (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2011-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CDK HOSPITALITY ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Cobblestone Hotel Asset Management ApS. (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2015-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NHC License ApS. (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2018-07-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cobblestone Hotel Asset Management ApS. (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-24 tilføjes Revisor: Solveo Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 65, 3. th., 1260 København K (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2014-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 65, 1260 København K (offentliggjort 2014-11-28)
Den 2013-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 65, 1260 København K (offentliggjort 2014-11-28)
Den 2013-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 20, 1101 København K (offentliggjort 2013-08-12)
Den 2013-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 20, 1101 København K (offentliggjort 2013-08-12)
Den 2013-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildehøjvej 27, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildehøjvej 27, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-26 tilføjes Direktion: Christian David Kielgast (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i andre kapitalselskaber og at drive investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2011-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Legale ejere: Christian David Kielgast (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2011-04-26 tilføjes Navne: CDK HOSPITALITY HOLDING ApS (offentliggjort 2011-04-29)
Den 2011-04-26 tilføjes Reelle ejere: Christian David Kielgast (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2011-04-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-04-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Stiftere: Christian David Kielgast (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Vedtægter: 2011-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-04-29)
Den 2011-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)