Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2011-05-16 sletter virksomheden Ejerskaber: BILLEV PHARMA ApS. (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BILLEV PHARMA ApS. (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Furesøbakken 18, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindebakken 3, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: ulrikke.jensen@billevpharma.dk (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-16 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-16 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindebakken 3, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2011-04-28 tilføjes Direktion: Ulrikke Lynge Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller indirekte, ved kapitalanbringelse i andre selskaber - at drive virksomhed med farmaceutisk-, medicinsk- og lignende konsulent- og agenturvirksomhed samt investering, blandt andet i værdipapirer og fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2011-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Legale ejere: Ulrikke Lynge Jensen (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2011-04-28 tilføjes Navne: UL JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2011-04-28)
Den 2011-04-28 tilføjes Reelle ejere: Ulrikke Lynge Jensen (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2011-04-28 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-04-28 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Stiftere: Ulrikke Lynge Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Vedtægter: 2011-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-04-28)
Den 2011-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)