Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-10-12 fjernes Binavne: TII ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-06 fjernes Navne: TOURISM INTELLIGENCE INSTITUTE ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 fjernes Stiftere: Tue Ingemann Paarup, Søren Gotfred Damstrup, Peer Kjær, Claus Michael Holm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Højlandsvej 32, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2012-12-13)
Den 2013-01-21 fjernes Direktion: Tue Ingemann Paarup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-17 fjernes Revisor: MARQUARD Invest ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højlandsvej 32, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2012-12-13)
Den 2012-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnsborg Tværgade 2, 1., 2200 København N (offentliggjort 2012-04-18)
Den 2012-12-13 fjernes Direktion: Claus Michael Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsborg Tværgade 2, 1., 2200 København N (offentliggjort 2012-04-18)
Den 2012-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Carit Etlars Vej 3, 1814 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-28 tilføjes Revisor: MARQUARD Invest ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carit Etlars Vej 3, 1814 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-15 tilføjes Binavne: TII ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Direktion: Claus Michael Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at beskæftige sig med analyse, rådgivning og udvikling af eksport indenfor turisme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Navne: TOURISM INTELLIGENCE INSTITUTE ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Stiftere: Tue Ingemann Paarup, Søren Gotfred Damstrup, Peer Kjær, Claus Michael Holm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Vedtægter: 2011-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)