Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revisor | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-03 tilføjes Bestyrelse: Jan Haulund (formand) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-03 tilføjes Revisor: Revisionscentret Sønderborg Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2011-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SANDERFIELD ApS. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2011-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CO-CREATE ApS. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KH Vindkraft ApS. (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2017-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Fazade A/S. (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fazade A/S. (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-16 sletter virksomheden Ejerskaber: DyrDoktor ApS. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DyrDoktor ApS. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2020-10-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Ørnumvej 10, Korsør ApS. (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2023-12-22 tilføjes Legale ejere: Jan Haulund, Frands Alexander Haulund, Thor Alexander Haulund, Marie Louise Haulund (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-21 fjernes Legale ejere: Jan Haulund (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-22 tilføjes Reelle ejere: Jan Haulund (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-21 fjernes Reelle ejere: Jan Haulund (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2011-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kolonnevej 16, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-19 tilføjes Direktion: Jan Haulund (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2011-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-19 tilføjes Legale ejere: Jan Haulund (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2011-04-19 tilføjes Navne: SANDERFIELD HOLDING ApS (offentliggjort 2011-05-03)
Den 2011-04-19 tilføjes Reelle ejere: Jan Haulund (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2011-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2011-04-19 tilføjes Stiftere: Jan Haulund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-19 tilføjes Vedtægter: 2011-04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-05-03)
Den 2011-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)