Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjebberupvej 103, 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2024-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjebberupvej 113, 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2024-04-14 tilføjes Kontaktoplysninger: kate@dadlnet.dk (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2024-04-13 fjernes Kontaktoplysninger: dogh.andersen@gmail.com (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2023-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjebberupvej 113, 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2023-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjebberupvej 109, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-05 tilføjes Kontaktoplysninger: dogh.andersen@gmail.com (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2023-06-04 fjernes Kontaktoplysninger: martine@lund.mail.dk (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2019-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjebberupvej 109, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2019-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjebberupvej 109, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: martine@lund.mail.dk (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2019-09-10 fjernes Kontaktoplysninger: erik.birch@eriksen.mail.dk (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjebberupvej 109, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjebberupvej 109, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjebberupvej 109, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2011-05-24 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: erik.birch@eriksen.mail.dk (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2011-05-24 tilføjes Navne: Ejerforeningen Tjebberupgaard (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)