Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Anthony Dansen | 20.02.2017 | 25.09.2018 | direktør |
Jens Einar Opstad Berge | 01.09.2016 | 20.02.2017 | direktør |
Per Gøbel | 01.10.2015 | 01.09.2016 | direktør |
Jens Einar Opstad Berge | 01.06.2014 | 01.10.2015 | direktør |
Peter Anthony Dansen | 14.03.2014 | 01.06.2014 | direktør |
Menno Bosma | 26.03.2012 | 14.03.2014 | direktør |
Jørgen Schaffer | 15.04.2011 | 26.03.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Priya Saldanha Leth-Jørgensen | 01.01.2018 | 25.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Greven Kristensen | 01.01.2017 | 25.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Angela Durkin | 25.06.2015 | 25.09.2018 | formand |
Samir Abboud | 25.06.2015 | 01.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Sørensen Henriksen | 15.04.2011 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Martin Fruergaard | 15.04.2011 | 25.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Peter Madsen | 15.04.2011 | 25.06.2015 | formand |