Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | Direktion | Hovedbranche | ||||
Reelle ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-03-21 tilføjes Binavne: Nordik Estates Iberia SMBA (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 fjernes Binavne: VACANSOL SMBA, VACANLET SMBA, MARISOLVILLAS SMBA, BORNTOURS SMBA (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 tilføjes Vedtægter: 2024-03-21 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2020-04-29 tilføjes Binavne: VACANSOL SMBA, VACANLET SMBA, MARISOLVILLAS SMBA, BORNTOURS SMBA (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2020-04-29 tilføjes Direktion: Nicolai Michael Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-29 fjernes Direktion: Anne-Britt Kristine Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-29 tilføjes Hovedbranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Michael Jensen (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-29 fjernes Reelle ejere: Anne-Britt Kristine Jensen (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-29 tilføjes Vedtægter: 2020-04-29 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Anne-Britt Kristine Jensen (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2015-12-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-12-15 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Direktion: Anne-Britt Kristine Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 133, 3770 Allinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 tilføjes Direktion: Anne-Britt Kristine Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at Drive feriehusudlejning i europa. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2011-03-31 tilføjes Navne: MIRAMAR S.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den daglige leder/direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Vedtægter: 2011-03-31 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2011-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)