Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kevin Neve Steinmeier Rebsdorf | 03.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Simon Lang | 03.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Jensen | 27.07.2015 | 03.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sidsel In Soon Jess | 15.04.2011 | 03.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jan Severin Sølbæk | 15.04.2011 | 27.07.2015 | formand |
Casper Gottlieb Nielsen | 15.04.2011 | 18.04.2012 | bestyrelsesmedlem |