Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjerregårdvej 10, 6980 Tim (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-10 fjernes Bestyrelse: Anders Dithlev Graversgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 fjernes Direktion: Børge Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-10 fjernes Navne: STADIL SMEDIE- OG MASKINFORRETNINGHOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 fjernes Stiftere: Michael Kjeldsen Aarup, Børge Schmidt, Anders Dithlev Graversgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-18 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerregårdvej 10, 6980 Tim (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-14 tilføjes Bestyrelse: Anders Dithlev Graversgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 tilføjes Direktion: Børge Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt investering i værdipapirer og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.950.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 tilføjes Navne: STADIL SMEDIE- OG MASKINFORRETNINGHOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 tilføjes Stiftere: Michael Kjeldsen Aarup, Børge Schmidt, Anders Dithlev Graversgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 tilføjes Vedtægter: 2011-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)