Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter | Revisor |
Den 2021-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Paltholmterrasserne 79, 3520 Farum (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-13 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-27 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2014-04-30 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-27 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-27 fjernes Legale ejere: Rohan Naik (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-27 fjernes Navne: GAZOLINE ApS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-27 fjernes Reelle ejere: Rohan Naik (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-27 fjernes Stiftere: MILJKOV-HANSEN HOLDING ApS, Atif Ilyas (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-09-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-17)
Den 2021-04-16 Statstidende Dekret
Den 2021-03-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-04-17)
Den 2021-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-17)
Den 2021-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-01-01 fjernes Direktion: Rohan Naik (direktør) (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paltholmterrasserne 79, 3520 Farum (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Paltholmterrasserne 79, 3520 Farum (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paltholmterrasserne 79, 3520 Farum (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 109, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Rohan Naik (direktør) (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-01-01 fjernes Direktion: Atif Ilyas (direktion) (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Rohan Naik (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: Atif Ilyas (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Rohan Naik (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Atif Ilyas (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-09-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-30 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2014-04-30 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2014-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2014-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive café, værtshuse, diskotek, kaffebar, tehus, m.v. og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2014-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.001,00 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2014-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2014-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Vedtægter: 2014-03-24 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2014-03-24 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Direktion: Atif Ilyas (direktion) (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2013-03-15 fjernes Direktion: Dejan Miljkov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Legale ejere: Atif Ilyas (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2013-03-15 tilføjes Reelle ejere: Atif Ilyas (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2013-01-14 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 109, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2011-04-13 tilføjes Direktion: Dejan Miljkov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2011-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-13 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2011-04-13 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2011-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 tilføjes Navne: GAZOLINE ApS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2011-04-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2011-04-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2011-04-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2011-04-13 tilføjes Stiftere: MILJKOV-HANSEN HOLDING ApS, Atif Ilyas (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2011-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2011-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)