Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Dekret | xbrl | Navne | ||||
Vedtægter | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Bibranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-07 fjernes Bestyrelse: Carsten Lehrskov Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-07 fjernes Direktion: Gina Møller Hessellund Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-07 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-12 Statstidende Dekret
Den 2022-01-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-08 tilføjes Bestyrelse: Lisbeth Inge Mohr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2020-11-24 tilføjes Navne: Drift & Development A/S (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-23 fjernes Navne: Drift & Development-selskabet af februar 2020 A/S (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-24 tilføjes Vedtægter: 2020-11-24 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-02 fjernes Binavne: KULTURKAJEN DOCKEN A/S, DOCKEN A/S (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-10-25 tilføjes Navne: Drift & Development-selskabet af februar 2020 A/S (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-24 fjernes Navne: DOCKEN DRIFT & DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-10-25 tilføjes Vedtægter: 2020-10-25 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-02-05 fjernes Bestyrelse: Lisbeth Inge Mohr (formand) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-18 tilføjes Vedtægter: 2019-10-18 (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-10-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-05-01 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2018-04-30 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-04-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-30 tilføjes Bestyrelse: Lisbeth Inge Mohr (formand) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-01-30 fjernes Bestyrelse: Kevin John Müller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kristian Bech Kørvell (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-01 fjernes Bestyrelse: Lisbeth Inge Mohr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-30 tilføjes Direktion: Gina Møller Hessellund Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2019-01-30 fjernes Direktion: Kristian Bech Kørvell (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Kristian Bech Kørvell (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-01 fjernes Direktion: Carsten Lehrskov Schmidt (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-30 tilføjes Legale ejere: B&C Holding 2018 ApS (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 fjernes Legale ejere: DANCRAFT MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-29 fjernes Legale ejere: B&C Holding 2018 ApS (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 tilføjes Reelle ejere: Carsten Lehrskov Schmidt (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 fjernes Reelle ejere: Kevin John Müller (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-29 fjernes Reelle ejere: Carsten Lehrskov Schmidt (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-14 tilføjes Vedtægter: 2018-09-14 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-15 tilføjes Vedtægter: 2018-05-15 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-30 tilføjes Legale ejere: B&C Holding 2018 ApS (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-03-30 fjernes Legale ejere: Carsten Lehrskov Schmidt (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-30 tilføjes Reelle ejere: Carsten Lehrskov Schmidt (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-03-29 fjernes Reelle ejere: Carsten Lehrskov Schmidt (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-07 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2017-12-07 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Legale ejere: Carsten Lehrskov Schmidt, DANCRAFT MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2017-04-29 fjernes Legale ejere: DANCRAFT MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-30 tilføjes Reelle ejere: Carsten Lehrskov Schmidt, Kevin John Müller (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Legale ejere: DANCRAFT MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-02-27 fjernes Legale ejere: CARSTEN L-S HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-26 fjernes Legale ejere: DANCRAFT MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-06 tilføjes Direktion: Carsten Lehrskov Schmidt (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2017-01-06 fjernes Direktion: Lisbeth Inge Mohr (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-04-30 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-07 tilføjes Bestyrelse: Lisbeth Inge Mohr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2016-03-07 fjernes Bestyrelse: Asmus Derving Thorsøe Hamann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-07 tilføjes Direktion: Lisbeth Inge Mohr (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-03-07 fjernes Direktion: Asmus Derving Thorsøe Hamann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-11 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-17 tilføjes Direktion: Asmus Derving Thorsøe Hamann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-17 fjernes Direktion: Carsten Lehrskov Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-26 tilføjes Bestyrelse: Asmus Derving Thorsøe Hamann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-26 fjernes Bestyrelse: Peter Winther Viereck (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og drift af kultur- og event-venue med udgangspunkt i Kulturkajen Dockens lokaliteter i Nordhavnen i København, samt anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-12 tilføjes Tegningsregel: Medlemmerne af bestyrelsen og direktionen repræsenterer selskabet udadtil. Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2011-10-12 tilføjes Vedtægter: 2011-10-12 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-28 tilføjes Bestyrelse: Peter Winther Viereck (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-28 fjernes Bestyrelse: Kristian Bech Kørvell (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2011-04-15 tilføjes Bestyrelse: Kristian Bech Kørvell (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-15 tilføjes Binavne: KULTURKAJEN DOCKEN A/S, DOCKEN A/S (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2011-04-15 tilføjes Direktion: Carsten Lehrskov Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Hovedbranche: Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (offentliggjort 2011-04-27)
Den 2011-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Legale ejere: DANCRAFT MANAGEMENT A/S, CARSTEN L-S HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2011-04-15 tilføjes Navne: DOCKEN DRIFT & DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2011-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2011-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2011-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-04-15 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2011-04-15 tilføjes Stiftere: DANCRAFT MANAGEMENT A/S, CARSTEN L-S HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-04-15)
Den 2011-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-13)