Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 tilføjes Navne: POAN ApS (offentliggjort 2022-05-26)
Den 2022-05-17 fjernes Navne: POAN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-26)
Den 2022-05-18 tilføjes Vedtægter: 2022-05-18 (offentliggjort 2022-05-26)
Den 2011-04-06 sletter virksomheden Ejerskaber: TRIJES ApS. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-20 tilføjes Legale ejere: Ann de Place, Poul ApS (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-19 fjernes Legale ejere: Ann de Place (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-20 tilføjes Reelle ejere: Ann de Place (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2014-05-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2014-05-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2014-05-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kayerødsgade 6, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-06 tilføjes Direktion: Ann de Place (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingsselskab i Trijes ApS cvr. nr. 33042426, formueadministration, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-06 tilføjes Legale ejere: Ann de Place (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2011-04-06 tilføjes Navne: POAN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-26)
Den 2011-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2011-04-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2011-04-06 tilføjes Stiftere: Ann de Place (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-06 tilføjes Vedtægter: 2011-04-06 (offentliggjort 2022-05-26)
Den 2011-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-04-15)
Den 2011-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)