Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse |
Den 2023-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærvej 5, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Direktion: Martin Schorling Overgård (direktør) (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Kontaktoplysninger: mschorling@gmail.com (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Legale ejere: Martin Schorling Overgård (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Navne: S5 INVENTIVE GROUP ApS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Reelle ejere: Martin Schorling Overgård (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Stiftere: Martin Schorling Overgård, Kristoffer Lindequist Debois, Jesper Finderup Nielsen (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2011-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: SPUTNIK5 ApS. (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2015-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: DIGITAL BY INNOVATION LAB ApS. (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: SPUTNIK5 ApS. (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2018-10-10 sletter virksomheden Ejerskaber: ProjectPad IVS. (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvej 5, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2016-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mschorling@gmail.com (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2016-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 4, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-30 fjernes Kontaktoplysninger: info@sputnik5.com (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2015-06-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-12 tilføjes Vedtægter: 2015-06-12 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2015-06-12 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 4, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2015-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Brendstrupvej 74, 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2015-01-14)
Den 2013-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i ét eller flere datterselskaber. (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2013-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2013-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2013-06-14 tilføjes Legale ejere: Martin Schorling Overgård (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2013-06-14 tilføjes Reelle ejere: Martin Schorling Overgård (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2013-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2013-06-14 tilføjes Vedtægter: 2013-06-14 (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2013-06-14 fjernes Direktion: Jesper Finderup Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sputnik5.com (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2012-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brendstrupvej 74, 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2015-01-14)
Den 2012-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-18 tilføjes Direktion: Martin Schorling Overgård (direktør) (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2012-01-18 fjernes Bestyrelse: Kristoffer Lindequist Debois (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2011-04-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-01 tilføjes Bestyrelse: Kristoffer Lindequist Debois (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-01 tilføjes Direktion: Jesper Finderup Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2011-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2011-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Navne: S5 INVENTIVE GROUP ApS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2011-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2011-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2011-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2011-04-01 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2011-04-01 tilføjes Stiftere: Martin Schorling Overgård, Kristoffer Lindequist Debois, Jesper Finderup Nielsen (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2011-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2011-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-16)