Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | xbrl | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Almevej 75, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådmand Steins Alle 16, 4. 401., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-20 fjernes Direktion: Jonas Højrup Ebbesen (direktør) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådmand Steins Alle 16, 4. 401., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2019-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 32, 4. tv., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2019-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: sorenlmoller@gmail.com (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 32, 4. tv., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 32, 4. tv., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 tilføjes Direktion: Christian Møller Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2017-05-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-26 tilføjes Direktion: Oliver Møller Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2013-05-14 tilføjes Direktion: Katrine Højrup Ebbesen (direktør) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2012-04-27 tilføjes Direktion: Jonas Højrup Ebbesen (direktør) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2012-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Navne: CIRKUS MØLLER ApS (offentliggjort 2012-04-27)
Den 2012-04-26 fjernes Navne: SLM ApS (offentliggjort 2011-04-14)
Den 2012-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Vedtægter: 2012-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 32, 4. tv., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2011-03-14 tilføjes Direktion: Søren Laursen Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2011-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Legale ejere: Søren Laursen Møller (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2011-03-14 tilføjes Navne: SLM ApS (offentliggjort 2011-04-14)
Den 2011-03-14 tilføjes Reelle ejere: Søren Laursen Møller (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2011-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-04-14)
Den 2011-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)