Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LØGSTØR BHC ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2019-07-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-18 tilføjes Vedtægter: 2015-08-18 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-18 fjernes Revisor: NØRBAK STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2011-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jensensvej 20, 9492 Blokhus (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-08 tilføjes Direktion: Peder Pilegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i Løgstør BHC ApS og andre selskaber samt andre aktiviteter efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-04-11)
Den 2011-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Kontaktoplysninger: pederpilegaard@gmail.com (offentliggjort 2011-04-11)
Den 2011-04-08 tilføjes Legale ejere: Peder Pilegaard (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2011-04-08 tilføjes Navne: PEDER PILEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2011-04-11)
Den 2011-04-08 tilføjes Reelle ejere: Peder Pilegaard (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2011-04-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2011-04-08 tilføjes Revisor: NØRBAK STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2011-04-08 tilføjes Stiftere: Peder Pilegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Vedtægter: 2011-04-08 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2011-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-04-11)
Den 2011-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)