Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Dohn | 07.09.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Emerek Clausen | 30.09.2020 | 07.09.2021 | adm. dir |
Hans Christiansen | 01.04.2011 | 30.09.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Dohn | 26.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Teddy Have Thomsen | 01.04.2011 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Dambo Jensen | 30.09.2020 | 17.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christiansen | 01.04.2011 | 30.09.2020 | bestyrelsesmedlem |