Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Binavne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2011-04-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ÅRHUS HÅRDE HVIDEVARER A/S. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Goal Station Group ApS. (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2017-10-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Goal Station ApS. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-11-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Goal Station Group ApS. (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-11-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Goal Station Group ApS. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 tilføjes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMA STEEN B HANSEN (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-27 tilføjes Binavne: Elite Training ApS, Elite Performance Training ApS, Elite Performance Center ApS, Elite International ApS (offentliggjort 2015-07-27)
Den 2015-07-27 tilføjes Vedtægter: 2015-07-27 (offentliggjort 2015-07-27)
Den 2011-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virupvej 138, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2011-06-10)
Den 2011-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Myrhøjvej 22, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-01 tilføjes Direktion: Lars Runge Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-01 fjernes Direktion: Joan Birte Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-14 tilføjes Legale ejere: Lars Runge Pedersen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-04-14 tilføjes Reelle ejere: Lars Runge Pedersen (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2011-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Myrhøjvej 22, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-30 tilføjes Direktion: Joan Birte Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere værdipapirer såvel børsnoterede som ikke børsnoterede samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2011-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Navne: VIRUP INVEST ApS (offentliggjort 2011-04-07)
Den 2011-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMA STEEN B HANSEN (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2011-03-30 tilføjes Stiftere: Joan Birte Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Vedtægter: 2011-03-30 (offentliggjort 2015-07-27)
Den 2011-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-04-07)
Den 2011-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)