Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-04-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØRIS A/S. (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sørisvej 2, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-04 tilføjes Direktion: Jan Algreen-Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for Søris A/S samt foretage passiv investering i værdipapirer og kapitalandele (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Legale ejere: Jan Algreen-Petersen (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2011-04-04 tilføjes Navne: JAP HOLDING 2011 ApS (offentliggjort 2011-04-06)
Den 2011-04-04 tilføjes Reelle ejere: Jan Algreen-Petersen (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2011-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-04-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2011-04-04 tilføjes Stiftere: Jan Algreen-Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Vedtægter: 2011-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-04-06)
Den 2011-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)