Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kollemosevej 2 th., 2840 Holte (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2015-03-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Spektral Experience ApS. (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2018-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TJ Ejendomme 2018 ApS. (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-03-01 tilføjes Vedtægter: 2016-03-01 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-03-01 fjernes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-02-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2014-01-02 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2014-01-02 fjernes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollemosevej 2 th., 2840 Holte (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2011-04-05 tilføjes Direktion: Toke Jansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Legale ejere: Toke Jansen (offentliggjort 2017-02-19)
Den 2011-04-05 tilføjes Navne: TJH RESEARCH ApS (offentliggjort 2011-04-05)
Den 2011-04-05 tilføjes Reelle ejere: Toke Jansen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2011-04-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2011-04-05 tilføjes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Stiftere: Toke Jansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Vedtægter: 2011-04-05 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2011-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-04-05)
Den 2011-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)