Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-05 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-22 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-22 fjernes Legale ejere: SHANDONG GETTOP ACOUSTIC CO., LTD. (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-22 fjernes Navne: GETTOP EUROPE R&D ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-22 fjernes Stiftere: Qingshan Yao (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørmosevej 30, 3520 Farum (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-12-10 fjernes Bestyrelse: Xiaomin Dong (formand) (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-12-10 fjernes Direktion: Qingshan Yao (direktion) (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-12-10 fjernes Kontaktoplysninger: gitte.anderson@gettopacoustic.com (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørmosevej 30, 3520 Farum (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2016-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lerbakken 15, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-12-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2015-06-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-23 fjernes Revisor: Nordkyst Revision (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lerbakken 15, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-12-11)
Den 2014-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandøvej 16, 8700 Horsens (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2013-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i an-dre selskaber at handle med højta-lere og lydanlæg mv. samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2013-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2013-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Legale ejere: SHANDONG GETTOP ACOUSTIC CO., LTD. (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2013-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2013-12-31 tilføjes Vedtægter: 2013-12-31 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 505.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-30 tilføjes Kontaktoplysninger: gitte.anderson@gettopacoustic.com (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandøvej 16, 8700 Horsens (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2011-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortespringvej 41, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-22 tilføjes Bestyrelse: Xiaomin Dong (formand) (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2011-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2011-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortespringvej 41, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-05 tilføjes Direktion: Qingshan Yao (direktion) (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2011-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2011-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-05 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2011-04-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Navne: GETTOP EUROPE R&D ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2011-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2011-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2011-04-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2011-04-05 tilføjes Revisor: Nordkyst Revision (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2011-04-05 tilføjes Stiftere: Qingshan Yao (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2011-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2011-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-10)