Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Jacobsen | 01.04.2011 | 31.08.2017 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Martin Hahn | 25.03.2015 | 31.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Frank Erik Mengel | 25.03.2015 | 17.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Bihl | 25.03.2015 | 17.12.2015 | formand |
Ole Skovgaard Jensen | 10.05.2012 | 31.08.2017 | bestyrelse |
Christian Jacobsen | 01.04.2011 | 31.08.2017 | bestyrelse |
Claus Ken Nielsen | 01.04.2011 | 31.08.2017 | bestyrelse |
Peter Martin Hahn | 01.04.2011 | 24.03.2015 | formand |