Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegade 1, 1., 4700 Næstved (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-30 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-28 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-28 fjernes Navne: ENERGIHANDEL ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-28 fjernes Stiftere: Morten Holm Jensen (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-21 fjernes Direktion: Morten Holm Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-06-26 fjernes Revisor: Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revsbæk Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med biobrændsel samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-06-02 tilføjes Vedtægter: 2014-06-02 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-06-02 fjernes Bestyrelse: Christian de Lichtenberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 1, 1., 4700 Næstved (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 79, 4320 Lejre (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-25 tilføjes Bestyrelse: Christian de Lichtenberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 240.000,00 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 79, 4320 Lejre (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2011-03-30 tilføjes Direktion: Morten Holm Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-30 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-03-30 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Navne: ENERGIHANDEL ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-03-30 tilføjes Revisor: Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revsbæk Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Stiftere: Morten Holm Jensen (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)