Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Granlyet 9, 3540 Lynge (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-07 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-07 fjernes Navne: GLOBAL STICKS A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-07 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Stiftere: STORMAX INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 fjernes Bestyrelse: Redzep Nukovic (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 fjernes Direktion: Gert Schultz (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 fjernes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-24 tilføjes Bestyrelse: Trine Schultz Kammer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-24 fjernes Bestyrelse: Hans-Erik Aamand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-24 tilføjes Direktion: Gert Schultz (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-24 fjernes Direktion: Hans-Erik Aamand (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at eje kapitalandele i datterselskaber samt udøve virksomhed med handel med træprodukter og maskinudstyr inden for træbearbejdningsindustrien samt øvrige aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Vedtægter: 2012-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-07 tilføjes Direktion: Hans-Erik Aamand (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-07 fjernes Direktion: Gert Schultz (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Direktion: Gert Schultz (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granlyet 9, 3540 Lynge (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Bestyrelse: Hans-Erik Aamand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Navne: GLOBAL STICKS A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Stiftere: STORMAX INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)