Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkedalvej 17, 8500 Grenaa (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-01 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-12-19 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-12-19 fjernes Legale ejere: Jesper Kaag Andersen, Peter Kejser (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-12-19 fjernes Navne: BIRKEDAL AGRO ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-12-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-12-19 fjernes Stiftere: Peter Kejser, Jesper Kaag Andersen (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkedalvej 17, 8500 Grenaa (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkedalvej 17, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2017-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2017-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2016-12-30 fjernes Direktion: Jesper Kaag Andersen (direktion) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-01 fjernes Revisor: LMO AFVENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Revisor: LMO AFVENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Revisor: velas I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-04 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2011-04-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkedalvej 17, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2011-04-01 tilføjes Direktion: Jesper Kaag Andersen (direktion) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2011-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forpagte landbrugsjord. (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2011-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2011-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-01 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2011-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2011-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2011-04-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Kaag Andersen, Peter Kejser (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2011-04-01 tilføjes Navne: BIRKEDAL AGRO ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2011-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2011-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2011-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2011-04-01 tilføjes Revisor: velas I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Stiftere: Peter Kejser, Jesper Kaag Andersen (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2011-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2011-04-01 tilføjes Vedtægter: 2011-04-01 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2011-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2011-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-15)