Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Regissevej 3, 5871 Frørup (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-01 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-10 fjernes Hovedbranche: Blandet drift (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-10 fjernes Kontaktoplysninger: ak.andersen@kabelmail.dk (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-10 fjernes Legale ejere: Dennis Aage Kjerside Pakula (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-10 fjernes Navne: FRØRUP VINGÅRD ApS (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-10 fjernes Stiftere: Dennis Aage Kjerside Pakula, Arne Kjeld Andersen (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-11-09 fjernes Direktion: Dennis Aage Kjerside Pakula (adm. dir) (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regissevej 3, 5871 Frørup (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2015-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgevej 2, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2015-02-06)
Den 2015-02-06 tilføjes Direktion: Lene Nykjær Pakula (direktion) (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-02-06 tilføjes Legale ejere: Dennis Aage Kjerside Pakula (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2011-10-04 fjernes Revisor: Landbrugsrådgivning Syd I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgevej 2, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2015-02-06)
Den 2011-04-01 tilføjes Direktion: Dennis Aage Kjerside Pakula (adm. dir) (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion af vin, indkøb og salg af produkter til vinavl samt al dermed beslægtet og afledet virksomhed. (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2011-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2011-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-01 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2011-04-01 tilføjes Hovedbranche: Blandet drift (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2011-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2011-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2011-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ak.andersen@kabelmail.dk (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2011-04-01 tilføjes Navne: FRØRUP VINGÅRD ApS (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2011-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2011-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2011-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2011-04-01 tilføjes Revisor: Landbrugsrådgivning Syd I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Stiftere: Dennis Aage Kjerside Pakula, Arne Kjeld Andersen (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2011-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2011-04-01 tilføjes Vedtægter: 2011-04-01 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2011-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2011-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-03)