Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirke Søbyvej 86, 5610 Assens (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirke Søbyvej 86, 5610 Assens (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-04-09 tilføjes Direktion: Knud Erik Banke Kristensen (direktør) (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-07 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-13)
Den 2013-11-06 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2011-05-16)
Den 2013-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med drift af restauration og underholdning samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Navne: JKJ EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-10-21)
Den 2013-10-20 fjernes Navne: SANTA MARIA GLAMSBJERG ApS (offentliggjort 2011-05-02)
Den 2013-10-21 tilføjes Reelle ejere: Jan Kjær Johansen Boll (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2013-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Vedtægter: 2013-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 fjernes Direktion: Kjeld Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirke Søbyvej 86, 5610 Assens (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2012-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglværksvej 15, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-01 tilføjes Legale ejere: Jan Kjær Johansen Boll (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2011-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglværksvej 15, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2011-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirke Søbyvej 86, 5610 Assens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Navne: SANTA MARIA GLAMSBJERG ApS (offentliggjort 2011-05-02)
Den 2011-04-07 fjernes Navne: SANTA MARIA ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-05-02)
Den 2011-04-07 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2011-05-16)
Den 2011-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirke Søbyvej 86, 5610 Assens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-30 tilføjes Direktion: Kjeld Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Navne: SANTA MARIA ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Stiftere: Kjeld Johansen, Jan Kjær Johansen Boll (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)