Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Binavne | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2011-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: VOICEARCHIVE ApS. (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2011-05-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fliva Production ApS. (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2012-02-20 sletter virksomheden Ejerskaber: BUYVO ApS. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2014-08-09 sletter virksomheden Ejerskaber: FLIVA ApS. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: VoiceArchive Global ApS. (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2015-06-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hey Group ApS. (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Arnsbo Group A/S. (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2015-06-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Heyloyalty ApS. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2017-06-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Arnsbo Group A/S. (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2017-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FLIVA ApS. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2020-05-05 sletter virksomheden Ejerskaber: VoiceArchive Global ApS. (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-03-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Arnsbo Group A/S. (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VOICEARCHIVE ApS. (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2023-11-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 47, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 47, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-12 tilføjes Binavne: Arnsbo Media Holding ApS (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-08-12 tilføjes Hjemmeside: www.arnsbogroup.com (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-08-12 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@arnsbogroup.com (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-08-12 tilføjes Navne: Arnsbo Group Holding ApS (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-08-11 fjernes Navne: ARNSBO MEDIA ApS (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-08-12 tilføjes Vedtægter: 2019-08-12 (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-28 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2019-06-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2015-09-03 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden personaleformidling (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2012-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 47, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2012-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Egå Engvej 170, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-06 tilføjes Navne: ARNSBO MEDIA ApS (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2012-06-05 fjernes Navne: ARNSBO MEDIA HOLDING ApS (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2012-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-06 tilføjes Vedtægter: 2012-06-06 (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2011-09-29 tilføjes Direktion: Carsten Hjorth Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Legale ejere: CARSTEN P. HOLDING ApS, ARNSBO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2011-09-29 tilføjes Reelle ejere: Carsten Hjorth Pedersen, Søren Ancher Arnsbo (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2011-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egå Engvej 170, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-30 tilføjes Direktion: Søren Ancher Arnsbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2011-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Navne: ARNSBO MEDIA HOLDING ApS (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2011-03-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2011-03-30 tilføjes Stiftere: ARNSBO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2011-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)