Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-30 fjernes Navne: IDDESIGN HOLDING 2011 A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-30 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 fjernes Stiftere: IDINVEST 2011 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-14 fjernes Bestyrelse: Søren Lindberg Cristofoli (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-14 fjernes Direktion: Jesper Frydensberg Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Bestyrelse: Lars Thomassen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 fjernes Bestyrelse: Søren Peschardt Olesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Direktion: Jesper Frydensberg Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 fjernes Direktion: Michael August Bonde Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-31 tilføjes Bestyrelse: Søren Peschardt Olesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-31 fjernes Bestyrelse: Povl Christian Lütken Frigast (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-31 tilføjes Direktion: Michael August Bonde Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-31 fjernes Direktion: Søren Lindberg Cristofoli (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 tilføjes Navne: IDDESIGN HOLDING 2011 A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-07-05 fjernes Navne: AKTIESELSKABET III AF 30. MARTS 2011 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2011-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 tilføjes Vedtægter: 2011-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Bestyrelse: Povl Christian Lütken Frigast (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Direktion: Søren Lindberg Cristofoli (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET III AF 30. MARTS 2011 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2011-03-30 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Stiftere: IDINVEST 2011 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)