Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-04-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MINET FARVE- & GULVCENTER A/S. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-05-31 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ankersvej 12, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-29 tilføjes Direktion: Kim Amstrup Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Minet Farve- og Gulvcenter A/S, foretage investeringer, og andet som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2011-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 tilføjes Legale ejere: Kim Amstrup Jensen (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2011-03-29 tilføjes Navne: KIM JENSEN HEDENSTED, HOLDING ApS (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2011-03-29 tilføjes Reelle ejere: Kim Amstrup Jensen (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2011-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2011-03-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2011-03-29 tilføjes Stiftere: Kim Amstrup Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 tilføjes Vedtægter: 2011-03-29 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2011-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2011-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)