Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ARN EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2016-03-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THANKS ApS. (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-02 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-28 (offentliggjort 2019-03-02)
Den 2019-03-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-02)
Den 2019-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-02)
Den 2019-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-02)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-28 tilføjes Direktion: Anders Stig Gehrt-Bendixen (direktør) (offentliggjort 2019-03-02)
Den 2018-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør (offentliggjort 2019-03-02)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-02)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Anders Stig Gehrt-Bendixen (direktion) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkærvej 23, 2720 Vanløse (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 33, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-18 tilføjes Kontaktoplysninger: anderssgsg@gmail.com (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-05-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2015-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2015-05-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2015-05-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2015-05-17 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-05-17)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 33, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2015-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 33, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-05-17)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 33, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2011-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Messinavej 4, 1. 5., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-12 tilføjes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2011-12-13)
Den 2011-12-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Messinavej 4, 1. 5., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-28 tilføjes Direktion: Anders Stig Gehrt-Bendixen (direktion) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2011-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være interessent i interessentselskabet bag musikgruppen Alphabeat (Alphabeat I/S). (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Legale ejere: Anders Stig Gehrt-Bendixen (offentliggjort 2019-03-02)
Den 2011-03-28 tilføjes Navne: ASGN ApS (offentliggjort 2011-03-30)
Den 2011-03-28 tilføjes Reelle ejere: Anders Stig Gehrt-Bendixen (offentliggjort 2019-03-02)
Den 2011-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2011-03-28 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Stiftere: Anders Stig Gehrt-Bendixen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2011-03-28 tilføjes Vedtægter: 2011-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-30)
Den 2011-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)