Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | xbrl | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2011-03-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BYENS SERVICE ApS. (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2012-08-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H.N. EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Henriks Bilsalg ApS. (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2023-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-12-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-12-18 fjernes Revisor: M2 & Co, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 322, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålekistevej 87, 2720 Vanløse (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålekistevej 87, 2720 Vanløse (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2014-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Mathildevej 2, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2011-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mathildevej 2, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2011-03-30 tilføjes Direktion: Henrik Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab, investeringsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Legale ejere: Henrik Nielsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2011-03-30 tilføjes Navne: MATHILDE HOLDING ApS (offentliggjort 2011-03-30)
Den 2011-03-30 tilføjes Reelle ejere: Henrik Nielsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2011-03-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2011-03-30 tilføjes Revisor: M2 & Co, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2011-03-30 tilføjes Stiftere: Henrik Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Vedtægter: 2011-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-30)
Den 2011-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)