Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Revisor |
Den 2019-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bekkasinvej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Bestyrelse: Erik Friedlænder (formand) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-21 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Interessenter: INVESTERINGSSELSKABET MERCUR ApS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Legale ejere: AMICI ApS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Navne: MERCUR EQUITY K/S (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Reelle ejere: Erik Friedlænder (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2018-03-08 tilføjes Vedtægter: 2018-03-08 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2017-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bekkasinvej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2017-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bekkasinvej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: AMICI ApS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Erik Friedlænder (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2014-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bekkasinvej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 237, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2014-05-29)
Den 2013-11-30 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er investering i fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2013-11-30 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementaren Investeringsselskabet Mercur ApS. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2013-11-30 tilføjes Vedtægter: 2013-11-30 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2013-11-30 fjernes Revisor: ADVISOR-REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-31 tilføjes Revisor: ADVISOR-REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-31 fjernes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 237, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2014-05-29)
Den 2013-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Bakkevej 12, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-05 tilføjes Bestyrelse: Erik Friedlænder (formand) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2013-02-05 fjernes Bestyrelse: Troels Aagaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Bakkevej 12, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-21 tilføjes Bestyrelse: Troels Aagaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2011-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-21 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2011-03-21 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2011-03-21 tilføjes Interessenter: INVESTERINGSSELSKABET MERCUR ApS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2011-03-21 tilføjes Navne: MERCUR EQUITY K/S (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2011-03-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2011-03-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2011-03-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2011-03-21 tilføjes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2011-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-21)