Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2019-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollerødvej 14, 3450 Allerød (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kollerødvej 14, 3450 Allerød (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2013-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollerødvej 14, 3450 Allerød (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2013-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 19, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-23 tilføjes Direktion: Allan Louis Weppenaar Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 fjernes Direktion: Susanne Høeg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med psykologisk rådgivning, foredrag og kurser samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Navne: PEDERSEN S.M.B.A. (offentliggjort 2013-01-23)
Den 2013-01-22 fjernes Navne: PSYKOLOG SUSANNE HØEG S.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Vedtægter: 2013-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-29 tilføjes Kontaktoplysninger: ap@alwp.com (offentliggjort 2011-04-04)
Den 2010-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 19, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-13 tilføjes Direktion: Susanne Høeg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 tilføjes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2011-04-04)
Den 2010-12-13 tilføjes Navne: PSYKOLOG SUSANNE HØEG S.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-13 tilføjes Reelle ejere: Nicky Weppenaar (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2010-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)