Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolelodsvej 20, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-28 (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-30 fjernes Kontaktoplysninger: lars@woeldike.com (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-30 fjernes Legale ejere: Lars Kier Wøldike (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-30 fjernes Navne: WØLDIKE HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-30 fjernes Reelle ejere: Lars Kier Wøldike (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-30 fjernes Stiftere: Mette Lis Hansen, Lars Kier Wøldike (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2014-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: JKE DESIGN AMAGER ApS. (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2016-07-25 sletter virksomheden Ejerskaber: JKE DESIGN KOEGE ApS. (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2016-09-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MilPro ApS. (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Køkkenforum ApS. (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2024-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-19 fjernes Direktion: Lars Kier Wøldike (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-08-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolelodsvej 20, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2023-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 368, 2770 Kastrup (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@woeldike.com (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 368, 2770 Kastrup (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2021-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 368, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 368, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 368, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2019-06-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-18 tilføjes Vedtægter: 2019-06-18 (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2019-06-18 fjernes Revisor: GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-01 fjernes Legale ejere: Mette Lis Hansen (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-01 fjernes Reelle ejere: Mette Lis Hansen (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 368, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2018-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirstinehøj 58, 2770 Kastrup (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2017-01-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-18 tilføjes Revisor: GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: Rådhus Alle 13 udlejning, Egedal-Revision, RL Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirstinehøj 58, 2770 Kastrup (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2011-03-28 tilføjes Direktion: Lars Kier Wøldike (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2011-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2011-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2011-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-28 (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2011-03-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2011-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2011-03-28 tilføjes Legale ejere: Mette Lis Hansen, Lars Kier Wøldike (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2011-03-28 tilføjes Navne: WØLDIKE HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2011-03-28 tilføjes Reelle ejere: Mette Lis Hansen, Lars Kier Wøldike (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2011-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2011-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2011-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2011-03-28 tilføjes Revisor: Rådhus Alle 13 udlejning, Egedal-Revision, RL Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Stiftere: Mette Lis Hansen, Lars Kier Wøldike (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2011-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2011-03-28 tilføjes Vedtægter: 2011-03-28 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2011-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2011-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)