Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Trade Holding ApS (CVR 38268341) | NORMAL | 15.12.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Bjarne Aakjær Pedersen | 21.04.2015 | 15.12.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Marianne Pedersen | 28.03.2011 | 20.04.2015 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
K. J. EJENDOMME ApS (CVR 21572209) | NORMAL | 28.06.2017 | 01.07.2017 | 100,00% | 100,00% |
K.J. MØBLER HOLDING A/S (CVR 74133517) | OPLØSTEFTERFUSION | 06.01.2016 | 28.06.2017 | 100,00% | 100,00% |