Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jupitervej 26, 7620 Lemvig (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-02 fjernes Bestyrelse: Jan Skov Trabjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-02 fjernes Direktion: Jesper Berg Kristensen (direktion) (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-24 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-02 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-02 fjernes Kontaktoplysninger: info@romgummi.dk (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-02 fjernes Legale ejere: RG ROM GUMMI A/S (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-02 fjernes Navne: RG SEASIGHT FENDERS ApS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-02 fjernes Reelle ejere: Jesper Berg Kristensen (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-02 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-02 fjernes Stiftere: RG ROM GUMMI A/S, A/S HVIDE SANDE SKIBS- OG BAADEBYGGERI (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-04-29 tilføjes Bestyrelse: Keld Sund Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-04-29 fjernes Bestyrelse: Carl Erik Kristensen (formand) (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-04-28 fjernes Bestyrelse: Jesper Berg Kristensen (næstformand) (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-04-29 tilføjes Reelle ejere: Jesper Berg Kristensen (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-04-28 fjernes Reelle ejere: Jesper Berg Kristensen (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-04-28 tilføjes Legale ejere: RGDE ApS, RG ROM GUMMI A/S (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Legale ejere: RG GROUP ApS, RGDE ApS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-02-25 fjernes Direktion: Hans Peter Kristensen (direktion) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-29 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-01-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: RG GROUP ApS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: HSSB HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Berg Kristensen (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: RG GROUP ApS (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Jesper Berg Kristensen (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-02-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jupitervej 26, 7620 Lemvig (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Neptunvej 1, 7620 Lemvig (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-02-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: info@romgummi.dk (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: RG GROUP ApS (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2014-05-05 fjernes Kontaktoplysninger: kim@romgummi.dk (offentliggjort 2014-05-06)
Den 2013-05-31 tilføjes Legale ejere: HSSB HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2012-09-25 tilføjes Direktion: Jesper Berg Kristensen (direktion) (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2012-09-25 fjernes Direktion: Kim Bak Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Neptunvej 1, 7620 Lemvig (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2011-03-24 tilføjes Bestyrelse: Jesper Berg Kristensen (næstformand) (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2011-03-24 tilføjes Direktion: Kim Bak Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er , direkte og indirekte, at drive rådgivning og handel, samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-24 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kim@romgummi.dk (offentliggjort 2014-05-06)
Den 2011-03-24 tilføjes Navne: RG SEASIGHT FENDERS ApS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Reelle ejere: Jesper Berg Kristensen (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2011-03-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2011-03-24 tilføjes Stiftere: RG ROM GUMMI A/S, A/S HVIDE SANDE SKIBS- OG BAADEBYGGERI (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Vedtægter: 2011-03-24 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-09)