Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Mogensen | 29.06.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Lyder Andersen | 01.01.2021 | 29.06.2021 | direktør |
Klaus Mogensen | 25.03.2011 | 01.01.2021 | direktør |
Ralf Beck Jørgensen | 25.03.2011 | 31.05.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Mogensen | 29.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Brian Busk | 29.06.2021 | formand |
Giancarlo Palmisano | 13.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Gjedbo Kragelund | 01.01.2021 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Mogensen | 01.01.2021 | 28.06.2021 | formand |
Thomas Gjedbo Kragelund | 03.06.2020 | 31.12.2020 | formand |
Hans Søndergaard | 31.01.2020 | 03.06.2020 | formand |
Thomas Gjedbo Kragelund | 31.01.2020 | 02.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mads Kivi Jensen | 30.10.2019 | 31.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Brian Busk | 30.10.2019 | 31.01.2020 | formand |
Hans Søndergaard | 30.10.2019 | 17.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Brian Busk | 23.08.2016 | 29.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Mogensen | 13.03.2015 | 31.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Hans Søndergaard | 13.03.2015 | 29.10.2019 | formand |
Ralf Beck Jørgensen | 13.03.2015 | 01.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Purkær Nielsen | 13.03.2015 | 20.04.2016 | bestyrelsesmedlem |