Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-03-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TOTALAFFALD ApS. (offentliggjort 2015-03-02)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-25)
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mja@totalaffald.dk (offentliggjort 2013-10-03)
Den 2013-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbredden 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-09-11)
Den 2013-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Isefjordsvej 22, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-05 fjernes Revisor: Greve Strands Revision v/Reg.revisor Frank Eliasson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 tilføjes Revisor: Greve Strands Revision v/Reg.revisor Frank Eliasson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Isefjordsvej 22, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-24 tilføjes Direktion: Martin Stentoft Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formueadministration herunder eje og administrere aktier og anparter og sædvanlige i forbindelse hermed værende forretningsmæssige dispositioner. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2011-03-28)
Den 2011-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Legale ejere: Martin Stentoft Jacobsen (offentliggjort 2017-11-25)
Den 2011-03-24 tilføjes Navne: 4SJ HOLDING ApS (offentliggjort 2011-03-25)
Den 2011-03-24 tilføjes Reelle ejere: Martin Stentoft Jacobsen (offentliggjort 2017-11-25)
Den 2011-03-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Stiftere: Martin Stentoft Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Vedtægter: 2011-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-25)
Den 2011-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)