Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2023-07-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2023-07-13 tilføjes Vedtægter: 2023-07-13 (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2023-07-13 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-14 tilføjes Legale ejere: JYDELAND HOLDING ApS, Dennis Gits Holding ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-11-13 fjernes Legale ejere: JYDELAND HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-11-14 tilføjes Reelle ejere: Christian Gits Jensen, Flemming Gits Jensen, Dennis Gits Jensen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-11-13 fjernes Reelle ejere: Christian Gits Jensen, Flemming Gits Jensen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-08-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-03 tilføjes Vedtægter: 2018-09-03 (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2018-09-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-04-30 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-10-01 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-08-08 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2017-08-08 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-05-23 tilføjes Reelle ejere: Christian Gits Jensen, Flemming Gits Jensen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2017-01-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-01 tilføjes Legale ejere: JYDELAND HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner (offentliggjort 2012-01-09)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drammelstrupvej 2, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-24 tilføjes Direktion: Christian Gits Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er eksport af maskiner, primært til brug indenfor landbrugssektoren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Navne: BOBMAN ApS (offentliggjort 2011-04-05)
Den 2011-03-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2011-03-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2011-03-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2011-03-24 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Stiftere: JYDELAND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Vedtægter: 2011-03-24 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2011-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-04-05)
Den 2011-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)