Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gernersvej 9, 3000 Helsingør (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronborg 10, 3000 Helsingør (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Hjemmeside: www.netværkogsparring.dk (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronborg 10, 3000 Helsingør (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2019-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: H P Christensens Vej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: H P Christensens Vej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: H P Christensens Vej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: H P Christensens Vej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: H P Christensens Vej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-05-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2014-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: H P Christensens Vej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2014-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengade 37, 2. mf., 3000 Helsingør (offentliggjort 2014-01-21)
Den 2012-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 37, 2. mf., 3000 Helsingør (offentliggjort 2014-01-21)
Den 2012-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostermosevej 140, 3000 Helsingør (offentliggjort 2011-04-07)
Den 2012-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: tj@netvaerkogsparring.dk (offentliggjort 2012-02-02)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-04-15 fjernes Direktion: Finn Hartung (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostermosevej 140, 3000 Helsingør (offentliggjort 2011-04-07)
Den 2011-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-30 tilføjes Direktion: Finn Hartung (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er etablering og drift af netværksgrupper (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2011-04-26)
Den 2011-03-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-30 tilføjes Navne: NETVÆRK OG SPARRING ApS (offentliggjort 2011-04-07)
Den 2011-03-29 fjernes Navne: ApS STAKE NR. 1491 (offentliggjort 2011-03-25)
Den 2011-03-15 tilføjes Navne: ApS STAKE NR. 1491 (offentliggjort 2011-03-25)
Den 2011-03-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2011-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Vedtægter: 2011-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Legale ejere: TJ INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Reelle ejere: Tino Jønsson (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2011-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2011-03-15 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-25)
Den 2011-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)