Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
CHARLOTTE SKEEL HOLDING ApS (CVR 33153597) | NORMAL | 11.03.2011 |
HPK 2011 HOLDING ApS (CVR 32311008) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 11.03.2011 |
John Engqvist Griem | 11.03.2011 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JSE CONSULTING & MANAGEMENT HOLDING ApS (CVR 30531116) | NORMAL | 15.07.2021 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
BREGNERØD INVESTERINGSSELSKAB ApS (CVR 31364949) | NORMAL | 19.05.2016 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HPK 2011 HOLDING ApS (CVR 32311008) | 11.03.2011 | 30.05.2016 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
JOHN GRIEM HOLDING ApS (CVR 33581114) | 11.03.2011 | 19.05.2016 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
BURNBLOCK ApS (CVR 33581173) | NORMAL | 09.07.2013 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
JGS 10. SEPTEMBER 2010 ApS (CVR 33153708) | OPLØSTEFTERFUSION | 30.05.2017 | 31.05.2017 | 100,00% | 100,00% |