Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Formål | Hvidhvask | Vedtægter | Kapital | ||||
Revisor | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Stejlehøjen 168, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Binavne: PEER HOLGERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Direktion: Peer Holgersen (direktør) (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-23 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-01-14 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af øl (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Legale ejere: Peer Holgersen (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Navne: Maglemølle Bryg Selv ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Reelle ejere: Peer Holgersen (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Stiftere: Peer Holgersen (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2013-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: BRYGGERIET P & H ApS. (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: NÆSTVED BRYGHUS A/S. (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øl (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som micro bryggeri og hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens nærmere bestemmelser. (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2019-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stejlehøjen 168, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2019-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stejlehøjen 168, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-20 tilføjes Binavne: PEER HOLGERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2019-03-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2019-03-19 tilføjes Navne: Maglemølle Bryg Selv ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2019-03-18 fjernes Navne: PEER HOLGERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 tilføjes Vedtægter: 2019-03-19 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stejlehøjen 168, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stejlehøjen 168, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stejlehøjen 168, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Stejlehøjen 168, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-01-14 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-21)
Den 2016-01-08 tilføjes Direktion: Peer Holgersen (direktør) (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2015-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-21)
Den 2015-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 fjernes Direktion: Peer Holgersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: JPHKS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Revisor: JPHKS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: PLAN REVISION V/PER PETERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stejlehøjen 168, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2011-03-23 tilføjes Direktion: Peer Holgersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for datterselskab(er) herunder finansiering og hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens nærmere bestemmelser. (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2011-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2011-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-23 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2011-03-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2011-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2011-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2011-03-23 tilføjes Legale ejere: Peer Holgersen (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2011-03-23 tilføjes Navne: PEER HOLGERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2011-03-23 tilføjes Reelle ejere: Peer Holgersen (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2011-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2011-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2011-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2011-03-23 tilføjes Revisor: PLAN REVISION V/PER PETERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Stiftere: Peer Holgersen (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2011-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2011-03-23 tilføjes Vedtægter: 2011-03-23 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2011-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2011-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-20)