Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-07-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-08-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulent ydelser og rådgivning indenfor IT samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-30 tilføjes Vedtægter: 2014-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-30 fjernes Binavne: KNOWLGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-07 fjernes Revisor: GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-28 tilføjes Revisor: GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 fjernes Revisor: T. RASMUSSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-09 tilføjes Revisor: T. RASMUSSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-12 fjernes Revisor: RK GODKENDT REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-15 tilføjes Revisor: RK GODKENDT REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 fjernes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllemoseparken 18, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-23 tilføjes Binavne: KNOWLGE ApS, RESOLVO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Direktion: Thomas Normann-Ekegren (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2011-03-24)
Den 2011-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Legale ejere: NORMANN-EKEGREN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2011-03-23 tilføjes Navne: ELICIT ApS (offentliggjort 2011-03-23)
Den 2011-03-23 tilføjes Reelle ejere: Thomas Normann-Ekegren (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2011-03-23 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Stiftere: NORMANN-EKEGREN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-23)
Den 2011-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)