Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nymarks Allé 270, 8320 Mårslet (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-07 fjernes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-21 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-07 fjernes Hjemmeside: www.responsefinance.com (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-07 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-07 fjernes Kontaktoplysninger: lc@responsefinance.com (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-07 fjernes Legale ejere: Response Invest ApS (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-07 fjernes Navne: Response Finance ApS (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-07 fjernes Reelle ejere: Lis Christensen, Casper Nigaard Christensen, Thomas Nortvig Christensen, Kristian Thorhauge Brødsgaard (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-07 fjernes Stiftere: RESPONS GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2022-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2022-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2022-03-24 fjernes Direktion: Lis Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2022-03-24 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2022-03-26 Statstidende Dekret
Den 2021-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nymarks Allé 270, 8320 Mårslet (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2021-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 2, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-08-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-12 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2021-05-12 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2021-05-11 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 2, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2020-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 22, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 22, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 9, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: lc@responsefinance.com (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2019-04-23 fjernes Kontaktoplysninger: contact@responsefinance.com (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2018-05-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2018-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 9, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2017-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 7. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-26 tilføjes Legale ejere: CasperC Holding ApS, LisC Holding ApS, Thomas Nortvig Christensen Holding ApS (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-06-26 fjernes Legale ejere: CasperC Holding ApS, LisC Holding ApS, Thomas Nortvig Christensen Holding ApS (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-06-25 fjernes Legale ejere: RESPONS GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-06-15 tilføjes Legale ejere: Response Invest ApS (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2017-06-15 fjernes Legale ejere: Wireframed Holding ApS (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 7. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 6., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-03-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle og markedsføre nye brands for finansielle institutioner og banker over hele Europa med kommercielt formål (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2017-03-30 tilføjes Hjemmeside: www.responsefinance.com (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2017-03-29 fjernes Hjemmeside: www.responsgroup.com (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-30 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@responsefinance.com (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2017-03-29 fjernes Kontaktoplysninger: Lis@responsgroup.com (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-06 tilføjes Navne: Response Finance ApS (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2017-01-05 fjernes Navne: RESPONS GROUP ApS (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-06 tilføjes Vedtægter: 2017-01-06 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Thomas Nortvig Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-01-01 fjernes Bibranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklameplads i medier (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-02-16 tilføjes Hjemmeside: www.responsgroup.com (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Wireframed Holding ApS, RESPONS GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Lis Christensen, Casper Nigaard Christensen, Thomas Nortvig Christensen, Kristian Thorhauge Brødsgaard (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2016-01-01 fjernes Direktion: Thomas Nortvig Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: RESPONS GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 6., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 49, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 49, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2014-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 28, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2014-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: Lis@responsgroup.com (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2014-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge annoncepladser og videreformidle annoncørernes budskaber inden for ferie- og rejsekategorien på hjemmesiden www.travelseeker.dk og alle dennes underliggende sider, samt nyhedsbreve. (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2014-02-01 tilføjes Navne: RESPONS GROUP ApS (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2014-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2014-02-01 tilføjes Vedtægter: 2014-02-01 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2014-01-31 fjernes Navne: TRAVELSEEKER ApS (offentliggjort 2014-02-15)
Den 2013-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 28, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Clemens Torv 15, 3. mf., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-06-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Clemens Torv 15, 3. mf., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 9, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2012-12-06)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 9, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2012-12-06)
Den 2012-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 5, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 5, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-21 tilføjes Bibranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2011-03-21 tilføjes Direktion: Thomas Nortvig Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2011-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-21 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2011-03-21 tilføjes Hovedbranche: Reklameplads i medier (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2011-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2011-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2011-03-21 tilføjes Legale ejere: RESPONS GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2011-03-21 tilføjes Navne: TRAVELSEEKER ApS (offentliggjort 2014-02-15)
Den 2011-03-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2011-03-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2011-03-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2011-03-21 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 tilføjes Stiftere: RESPONS GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2011-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2011-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-27)