Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedemarksvej 54, 3. th., 2620 Albertslund (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedemarksvej 54, 3. th., 2620 Albertslund (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedemarksvej 54, 3. th., 2620 Albertslund (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedemarksvej 54, 3. th., 2620 Albertslund (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2018-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Durlev's GourMæt ApS. (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedemarksvej 54, 3. th., 2620 Albertslund (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kratager 52, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-08 fjernes Direktion: Birgitte Rohde (direktør) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-01-23 tilføjes Legale ejere: Thomas Durlev (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-01-23 fjernes Legale ejere: Birgitte Rohde (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-01-22 fjernes Legale ejere: Thomas Durlev (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-01-23 tilføjes Reelle ejere: Thomas Durlev (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-01-23 fjernes Reelle ejere: Birgitte Rohde (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-01-22 fjernes Reelle ejere: Thomas Durlev (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-10 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-25 tilføjes Direktion: Thomas Durlev (direktør) (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Legale ejere: Thomas Durlev, Birgitte Rohde (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2018-06-24 fjernes Legale ejere: Birgitte Rohde (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Reelle ejere: Thomas Durlev, Birgitte Rohde (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2018-06-24 fjernes Reelle ejere: Birgitte Rohde (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 tilføjes Vedtægter: 2018-06-25 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-19 tilføjes Vedtægter: 2012-06-19 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2012-06-19 fjernes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kratager 52, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Direktion: Birgitte Rohde (direktør) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2011-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2011-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Legale ejere: Birgitte Rohde (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2011-03-16 tilføjes Navne: DURLEV INVEST ApS (offentliggjort 2011-03-22)
Den 2011-03-16 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Rohde (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2011-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2011-03-16 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Stiftere: Birgitte Rohde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-22)
Den 2011-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)