Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2011-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LAURITZ HANNIBAL ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2017-11-27 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S Les Santons Theoule. (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2018-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S TSM. (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2018-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: I/S Theoule Sur Mer. (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2021-05-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TRANSFORM FINANS APS. (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2022-11-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: FREBEAN Holding ApS, H. Advisory ApS, ACE INVEST ApS, SINEMA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-29 fjernes Legale ejere: FREBEAN Holding ApS, ACE INVEST ApS, SINEMA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 tilføjes Reelle ejere: Klaus Enggård Peitersen (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-29 fjernes Reelle ejere: Klaus Enggård Peitersen (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-03-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-24 tilføjes Legale ejere: FREBEAN Holding ApS, ACE INVEST ApS, SINEMA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-03-23 fjernes Legale ejere: SINEMA HOLDING ApS, ACE INVEST ApS, FREBEAN Holding ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-24 tilføjes Reelle ejere: Klaus Enggård Peitersen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-23 fjernes Reelle ejere: Klaus Enggård Peitersen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-24 tilføjes Vedtægter: 2021-03-24 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-11-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 tilføjes Vedtægter: 2020-01-24 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-09-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transformervej 17, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Transformervej 17, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2018-11-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-20 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-02-01 tilføjes Direktion: Klaus Enggård Peitersen (direktør) (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-02-01 fjernes Direktion: Søren Kyllebæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-08 tilføjes Legale ejere: FREBEAN Holding ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2018-01-08 fjernes Legale ejere: Klaus Enggård Peitersen (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-03 tilføjes Legale ejere: Klaus Enggård Peitersen (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-03 fjernes Legale ejere: Anders Dorph Herbo (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-08 tilføjes Reelle ejere: Klaus Enggård Peitersen, Klaus Enggård Peitersen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2018-01-07 fjernes Reelle ejere: Klaus Enggård Peitersen (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-03 tilføjes Reelle ejere: Klaus Enggård Peitersen (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-03 fjernes Reelle ejere: Anders Dorph Herbo (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-11-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-28 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2016-01-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-30)
Den 2014-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transformervej 17, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2014-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Transformervej 17, 2730 Herlev (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2014-02-01 tilføjes Direktion: Søren Kyllebæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-01 fjernes Direktion: Brian Thygesen Trane (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transformervej 17, 2730 Herlev (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2014-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 421, 2820 Gentofte (offentliggjort 2014-01-16)
Den 2013-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holding- og investeringsselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet ledes og tegnes af en direktion, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2013-11-30 tilføjes Vedtægter: 2013-11-30 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2013-02-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-30)
Den 2013-02-22 fjernes Revisor: REV-2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Direktion: Brian Thygesen Trane (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-01 fjernes Direktion: Anders Dorph Herbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-29 tilføjes Legale ejere: ACE INVEST ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2012-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 421, 2820 Gentofte (offentliggjort 2014-01-16)
Den 2012-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 421, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Direktion: Anders Dorph Herbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 fjernes Direktion: Klaus Enggård Peitersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-15 tilføjes Legale ejere: Anders Dorph Herbo (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2011-07-15 tilføjes Reelle ejere: Anders Dorph Herbo (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2011-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 421, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-15 tilføjes Direktion: Klaus Enggård Peitersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2011-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Legale ejere: SINEMA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2011-03-15 tilføjes Navne: LH-DK HOLDING ApS (offentliggjort 2011-03-22)
Den 2011-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-03-15 tilføjes Revisor: REV-2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Stiftere: SINEMA HOLDING ApS, CLAB HOLDING ApS, CARIK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-22)
Den 2011-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)